Maggiori informazioni
Ulteriori dati biografici08.02.1826-
date di attività1856
AttivitàBuchhändler (gnd)
NazioneDeutschland
Nota geograficaDE (iso3166)
Accessi collegati
FiglioStahl, Ernst, jun., 1858-1928
Beziehung familiaer. -- Sohn
Stahl, Julius
Beziehung familiaer. -- Sohn
Vedi ancheE. Stahl'sche Buchhandlung, Wasserburg (1862 - 04.1866)
Affiliation. -- Eigentümer
Ernst Stahl, München (01.0)
Affiliation. -- Eigentümer
J. J. Lentner'sche Buchhandlung (E. Stahl), München (10.1856 - 31.12.1885)
Affiliation. -- Eigentümer
J. J. Lentner'sche Buchhandlung (E. Stahl), Tölz (ca. 1872 - 11.1885)
Affiliation. -- Eigentümer
J. J. Lentner'sche Buchhandlung (W. Keck), München (01.10.1850 - 27.12.1855)
Affiliation. -- 1. Gehilfe
J. J. Lentner'sche Buchhandlung (W. Keck), München (17.0)
Affiliation. -- Geschäftsführer
Lentner'sche Buchhandlung (01.10.1850 - 27.12.1855)
Affiliation. -- 1. Gehilfe
Lentner'sche Buchhandlung (10.1856 - 31.12.1885)
Affiliation. -- Eigentümer
Lentner'sche Buchhandlung (ca. 1872 - 11.1885)
Affiliation. -- Eigentümer
Lentner'sche Buchhandlung (17.05.1856)
Affiliation. -- Geschäftsführer
Verlag von Ernst Stahl sen. in München (01.01.1873)
Affiliation. -- Eigentümer
Nomi
IntestazioneStahl, Ernst Christ. Siegfr.
Usata in: Integrated Authority File (GND), Germany
VarianteStahl, Ernst, sen.