Monory, François-Hubert
Идентификатор записиcni00010948
URIhttp://data.cerl.org/thesaurus/cni00010948
Полмужской
Годы жизни1743 - 1805
Последнее изменение2020-05-27
Примечание
Libraire ; libraire de Son Altesse Sérénissime monseigneur le prince de Condé. - Natif de Reims. Entre en apprentissage le 13 fév. 1767 chez le libraire parisien Pierre Guillyn. Reçu maître le 26 oct. 1770. En faillite en avril 1775 (Arch. de Paris, D4 B6, carton 54, dossier 3410, état du passif et de l'actif en 1775 et 1780). Dit âgé de 49 ans et établi à Paris depuis 1762 lors de l'établissement de sa carte de sûreté (4 oct. 1792). Encore en activité en oct. 1805. Ne figure plus à l'"Almanach du commerce" à partir de 1806
Прочая информация
Даты1743?-1805?
Годы деятельности1770-1805
Интеллектуальная ответственностьAuteur
Профессия / род занятийImprimeur-libraire
ДеятельностьType de document concerné: Texte imprimé
НациональностьFrance
Место деятельности
Место деятельностиParis; Cul-de-sac des Quatre-Vents, faubourg Saint-Germain [1771]. - Rue et vis-à-vis (de) la Comédie-Française [1771-1777]. - Rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés [1775-1779]. - Rue et vis-à-vis l'Ancienne Comédie-Française [1779-1780]. - Rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés, n° 35 [1780-1791]. - Rue de l'Ancienne-Comédie-Française [1790]. - Rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés, n° 279 [1797-1800]. - Quai des Augustins (ou : de la Vallée), n° 33 [1800-1802]. - Au Palais de justice [1804-1805]. - Rue de Hurepoix, près le quai des Augustins, n° 17 [oct. 1805; Aux Armes d'Orléans (1770 - 1805)
Связи с другими объектами
Имена / Наименования
Авторитетная формаMonory, François-Hubert
принято в: Bibliothèque nationale de France, Paris
Вариант имениMonori, François-Hubert
Monorye, François-Hubert
Источники
Найдено вTableau des libraires, 1772. — Tableau des libraires, 1775. — Tableau des libraires, 1777. — Tableau des libraires, 1779. — Tableau des libraires, 1780. — Tableau des libraires, 1785. — Tableau des libraires, 1787. — Almanach de Paris, 1789. — Lottin. — Almanach de Paris, 1791. — Fleischer. — Almanach du commerce, 1805. — Delalain, Marques. — Delalain, Paris, 1789-1813